Facebook Twitter RSS Reset

Como Hacer Calculos Complicados Sin Calculadora Ni Papel

¿Te gustaría aprender unos trucos para realizar cálculos matematicos en tu mente más rápido que una calculadora? Pues no perdamos mas tiempo y comenzemos

MATEMATICAS CON DEDOS. LA REGLA DEL 9

Muchos tienen problemas con la tabla del 9. Si este es tu caso trata esto

(1) Abre los dedos de tus manos y extiendelos frente de tí

(2) Numera tus dedos mentalmente del 1 al 10 como se muestra en la foto

http://i1007.photobucket.com/albums/af197/sam_val8417/15×13.jpg

Ahora biene lo MAS FACIL.

Supongamos que quieres multiplicar 7×9… Lo unico que tienes que hacer es doblar tu dedo numero 7. Ahora tienes 6 dedos a la izquierda del que doblaste y 3 a la derecha… cual crees que es la respuesta de 7×9? Pues 63!

Ahora trata 3×9 …Doblas el dedo numero 3 y te quedas con 2 la izquierda y 7 a la derecha para darte la respuesta de 27

Lo unico que solo funciona hasta 9×10!

Pero si quieres multiplicar números más grandes sigue leyendo….

MULTIPLICA CUALQUIER NUMERO HASTA 19X19 SIN CALCULADORA

Voy a asumir que ya sabes las tablas hasta la de 10×10…

Tomemos esto como ejemplo:

15×13

Primero tienes que formarte una imagen mental con el número más grande arriba del otro… Lo debes de ber así

Ahora dibuja una barrera mental de la forma de Africa encerrando el 15 y el 3 del numero inferior… Mentalmente lo debes de ver asi…

Los números encerrados son todo lo que neceitas…

PRIMERO suma 15 + 3 = 18

Añade un CERO hasta el final para convertir el 18 en 180. RECUERDA ESTE NUMERO

Ahora mentalmente multiplica los dos números de la derecha del problema original

(5×3= 15)

Por último suma los dos resultados 180 + 15 = 195.

Ahora trata este método para multiplicar cualquier dos numeros hasta 20×20 y presume a tus amigos.

MULTIPLICA CUALQUIER NUMERO HASTA EL 99 POR 11

Para este ejemplo usaremos el número 54.

Primero separa mentalmente los dos dígitos y visualiza un espacio enmedio (5__4).

Suma los dos numeros 5+4=9 y pon ese resultado en el espacio original

El resultado será 594. Eso es todo 11 x 54=594

Ahora, antes de que saltes de alegría tienes que aprender la otra mitad de este método.

Supongamos que quieres multiplicar 85×11

La respuesta NO ES 8135! Pero si haz hecho bien en sumar el 8+5=13

Sólo que ahora en el espacio entre el 8__5, sólo debes de poner el 3, mientras que el 1 debe de ser sumado al 8 para obtener la respuesta correcta: 935

Aqui esta la visualización mental…

Aqui te pongo otro ejemplo. Tratemos 57×11

Debido a que 5+7=12, la respuesta es

1

527

—– 

627

Bueno, ahora es tu turno. Trata de resolver 77×11

Si tu respuesta fue 847, date una palmada en la espalda. Pues has aprendido la regla del 11.

SACA EL CUADRADO DE CUALQUIER NUMERO QUE TERMINE EN 5

Como probablemente sabrás, el cuadrado de un número es un número multiplicado por sí mismo. Por ejemplo, el cuadrado de 7 es 7×7=49. Dependiendo del exito que tenga este post, mas tarde pondre un método simple que te permitirá calcular facilmente el cuadrado de cualquier número des dos o tres dígitos (y hasta más). Pero por el momento me gustaría enseñarte un método sencillo para sacar el cuadrado de un número termine en 5…

Sólo necesitas recordar dos cosas.

1. La respuesta comienza multiplicando el primer dígito el número inmediatamente superior a él.

2. La respuesta termina en 25.

Por ejemplo, para sacar el cuadrado de 35, simplemente multiplicas el primer dígito (3) por el número inmediato mayor a él (4), luego colocas 25 al final.

Entonces,si 3×4=12, la respuesta es 1225. Por lo tanto, 35 al cuadrado (35×35) es igual a 1225. Los pasos se puede ilustrar de esta manera:

¿Qué tal del cuadrado de 85? Pues tomamos el 8 y lo multiplicamos por el numero inmediato mayor que le sigue (9) Y obtenemos esto: 8×9=72, inmediatamente le ponemos el 25 al final para la respuesta completa de 7225

Por ahora es todo pues no se si este post tendrá buena recepcion… Si les gusta, comenten y me pondré a trabajar en más posts como este en los cuales hasta podrán, entre otras cosas, resolver instantaneamente problemas como este sin la ayuda de la calculadora

9

5

14

19

33

52

85

137

222

+359

——–

935

No comments yet.

Leave a Comment